Marisa Margiotta Sindaco di Castel San Vincenzo
Marisa Margiotta nasce il 24/06/1958 a Castel San Vincenzo (Is), è Sindaco di Castel San Vincenzo, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il...
IS
Isernia
Molise
Marisa Margiotta nasce il 24/06/1958 a Castel San Vincenzo (Is), è Sindaco di Castel San Vincenzo, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il...
Palmerino D'amico nasce il 24/10/1968 a Rionero Sannitico (Is), è Sindaco di Rionero Sannitico, eletto il 26/05/2019 ed è entrato in carica il 11/06/2019.
Renato Sparacino nasce il 14/04/1956 a Scapoli (Is), è Sindaco di Scapoli, eletto il 26/05/2019 ed è entrato in carica il 27/05/2019.
Pasquale Colitti nasce il 28/02/1977 a Isernia (Is), è Sindaco di Carpinone, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.
Achille Caranci nasce il 18/11/1972 a Isernia (Is), è Sindaco di Cantalupo Nel Sannio, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.
Giacomo Lombardi nasce il 10/08/1981 a Isernia (Is), è Sindaco di Roccamandolfi, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.
Remo Di Ianni nasce il 11/11/1967 a Venafro (Is), è Sindaco di Cerro Al Volturno, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 10/06/2024.
Vincenzo Di Cristofano nasce il 10/09/1963 a Venafro (Is), è Sindaco di Pizzone, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.
Piero Castrataro nasce il 27/11/1975 a Jelsi (Cb), è Sindaco di Isernia, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 21/10/2021.
Francesca Petrocelli nasce il 19/08/1977 a Castel Di Sangro (Aq), è Sindaco di Acquaviva D'isernia, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.