Antonello Cubaiu Sindaco di Nulvi
Antonello Cubaiu nasce il 26/10/1966 a Germania, è Sindaco di Nulvi, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
SS
Sassari
Sardegna
Antonello Cubaiu nasce il 26/10/1966 a Germania, è Sindaco di Nulvi, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Salvatore Masia nasce il 15/12/1974 a Sassari (Ss), è Sindaco di Cheremule, eletto il 28/05/2023 ed è entrato in carica il 29/05/2023.
Ivo Nieddu nasce il 06/08/1984 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Bottidda, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Giangiuseppe Nurra nasce il 24/06/1975 a Ozieri (Ss), è Sindaco di Anela, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 13/06/2022.
Mariano Soro nasce il 01/05/1969 a Pozzomaggiore (Ss), è Sindaco di Pozzomaggiore, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Fabrizio Demelas nasce il 27/02/1977 a Sassari (Ss), è Sindaco di Sorso, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 11/06/2024.
Marco Muretti nasce il 13/07/1977 a Sassari (Ss), è Sindaco di Valledoria, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Sabrina Sassu nasce il 14/04/1969 a Cossoine (Ss), è Sindaco di Cossoine, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Rita Limbania Vallebella nasce il 23/05/1962 a Sassari (Ss), è Sindaco di Stintino, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 13/06/2022.
Raimondo Cacciotto nasce il 26/02/1979 a Alghero (Ss), è Sindaco di Alghero, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 06/07/2024.