Giosi Boggio Sindaco di San Giusto Canavese
Giosi Boggio nasce il 30/04/1956 a San Giusto Canavese (To), è Sindaco di San Giusto Canavese, eletto il 20/09/2020 ed è entrato in carica il...
TO
Torino
Piemonte
Giosi Boggio nasce il 30/04/1956 a San Giusto Canavese (To), è Sindaco di San Giusto Canavese, eletto il 20/09/2020 ed è entrato in carica il...
Chiara Tirelli nasce il 23/04/1977 a Torino (To), è Sindaco di Pessinetto, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 10/06/2024.
Piero Rolando Perino nasce il 19/11/1986 a Ivrea (To), è Sindaco di Prascorsano, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Federico Merlo nasce il 29/11/1972 a Ivrea (To), è Sindaco di Vische, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Francesco Cavallero nasce il 29/06/1959 a Torino (To), è Sindaco di Casalborgone, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 13/06/2022.
Luigi Cunti nasce il 14/07/1953 a Roccaromana (Ce), è Sindaco di Fiorano Canavese, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 10/06/2024.
Piero Cordero nasce il 15/06/1952 a Torino (To), è Sindaco di Baldissero Torinese, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.
Antonino Iuculano Mamao nasce il 21/09/1946 a Tortorici (Me), è Sindaco di Cuceglio, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.
Fabrizio Salono nasce il 22/04/1978 a Ivrea (To), è Sindaco di Villareggia, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Francesca Cargnello nasce il 29/11/1941 a Cuorgne' (To), è Sindaco di Borgiallo, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.