Lodovico Piras Sindaco di Girasole
Lodovico Piras nasce il 28/05/1982 a Lanusei (Nu), è Sindaco di Girasole, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 13/06/2022.
OG
Ogliastra
Sardegna
Lodovico Piras nasce il 28/05/1982 a Lanusei (Nu), è Sindaco di Girasole, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 13/06/2022.
Carlo Lai nasce il 17/07/1975 a Cagliari (Ca), è Sindaco di Jerzu, eletto il 28/05/2023 ed è entrato in carica il 29/05/2023.
Giampietro Murru nasce il 29/06/1961 a Ilbono (Nu), è Sindaco di Ilbono, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Cesare Alessandro Mannini nasce il 05/05/1978 a Lotzorai (Nu), è Sindaco di Lotzorai, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/12/2021.
Vitale Pili nasce il 29/08/1968 a Arzana (Nu), è Sindaco di Elini, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Alessio Seoni nasce il 18/07/1973 a Lanusei (Nu), è Sindaco di Villagrande Strisaili, eletto il 16/06/2019 ed è entrato in carica il 02/07/2019.
Francesco Usai nasce il 10/12/1967 a Cagliari (Ca), è Sindaco di Ussassai, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Ivan Mameli nasce il 09/03/1985 a Lanusei (Nu), è Sindaco di Bari Sardo, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 13/06/2022.
Ennio Arba nasce il 20/10/1951 a Urzulei (Nu), è Sindaco di Urzulei, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 11/11/2020.
Christian Paolo Loddo nasce il 13/10/1973 a Lanusei (Nu), è Sindaco di Talana, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
Anna Assunta Chironi nasce il 13/04/1970 a Triei (Nu), è Sindaco di Triei, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
Fabio Moi nasce il 22/07/1980 a Seui (Nu), è Sindaco di Seui, eletto il 28/05/2023 ed è entrato in carica il 29/05/2023.
Giulio Murgia nasce il 13/01/1978 a Cagliari (Ca), è Sindaco di Tertenia, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
Angelo Ivano Stochino nasce il 31/01/1970 a Arzana (Nu), è Sindaco di Arzana, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Bruno Chillotti nasce il 19/04/1958 a Francia, è Sindaco di Perdasdefogu, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 14/06/2022.
Giacomo Pani nasce il 28/01/1970 a Lanusei (Nu), è Sindaco di Cardedu, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
Gianfranco Lecca nasce il 21/12/1954 a Loceri (Nu), è Sindaco di Loceri, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.