Sebastiano Caravaggi Sindaco di Montegabbione
Sebastiano Caravaggi nasce il 13/06/1969 a Roma (Rm), è Sindaco di Montegabbione, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 10/06/2024.
TR
Terni
Umbria
Sebastiano Caravaggi nasce il 13/06/1969 a Roma (Rm), è Sindaco di Montegabbione, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 10/06/2024.
Marco Morresi nasce il 21/04/1967 a Giove (Tr), è Sindaco di Giove, eletto il 20/09/2020 ed è entrato in carica il 22/09/2020.
Gian Luigi Maravalle nasce il 20/02/1964 a Roma (Rm), è Sindaco di Ficulle, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Laura Pernazza nasce il 16/05/1972 a Amelia (Tr), è Sindaco di Amelia, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 05/10/2021.
Luciano Conti nasce il 26/06/1960 a Montecastrilli (Tr), è Sindaco di Avigliano Umbro, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.
Paolo Garofani nasce il 19/06/1985 a Citta' Della Pieve (Pg), è Sindaco di Monteleone D'orvieto, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Remigio Venanzi nasce il 03/04/1961 a Terni (Tr), è Sindaco di Polino, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Rachele Taccalozzi nasce il 27/07/1970 a Montefranco (Tr), è Sindaco di Montefranco, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 10/06/2024.
Valentino Filippetti nasce il 11/09/1956 a Parrano (Tr), è Sindaco di Parrano, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.
Alessandro Dimiziani nasce il 07/09/1966 a Terni (Tr), è Sindaco di Lugnano In Teverina, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Federico Gori nasce il 08/10/1984 a Orvieto (Tr), è Sindaco di Montecchio, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 10/06/2024.
Marco Conticelli nasce il 20/10/1964 a Orvieto (Tr), è Sindaco di Porano, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Damiano Bernardini nasce il 22/08/1987 a Orvieto (Tr), è Sindaco di Baschi, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 10/06/2024.
Lorenzo Lucarelli nasce il 21/10/1981 a Narni (Tr), è Sindaco di Narni, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 17/06/2022.
Andrea Garbini nasce il 29/11/1962 a Orvieto (Tr), è Sindaco di Castel Giorgio, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.
Stefano Bandecchi nasce il 04/04/1961 a Livorno (Li), è Sindaco di Terni, eletto il 14/05/2023 ed è entrato in carica il 30/05/2023.
Giovanni Ciardo nasce il 31/08/1969 a Orvieto (Tr), è Sindaco di Alviano, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 10/06/2024.
Marsilio Marinelli nasce il 18/05/1960 a Orvieto (Tr), è Sindaco di San Venanzo, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 10/06/2024.
Giampiero Lattanzi nasce il 18/03/1958 a Guardea (Tr), è Sindaco di Guardea, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Luciano Clementella nasce il 20/01/1960 a Acquasparta (Tr), è Sindaco di San Gemini, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Giovanni Montani nasce il 24/06/1964 a Roma (Rm), è Sindaco di Acquasparta, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Antonio Liberati nasce il 16/12/1958 a Narni (Tr), è Sindaco di Otricoli, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.
Luca Cupello nasce il 11/08/1981 a Orvieto (Tr), è Sindaco di Allerona, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Stefano Paoluzzi nasce il 20/01/1979 a Amelia (Tr), è Sindaco di Penna In Teverina, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Daniele Longaroni nasce il 18/08/1972 a Orvieto (Tr), è Sindaco di Castel Viscardo, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 10/06/2024.
Giuseppe Malvetani nasce il 22/10/1974 a Terni (Tr), è Sindaco di Stroncone, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Guido Grillini nasce il 20/12/1966 a Calvi Dell'umbria (Tr), è Sindaco di Calvi Dell'umbria, eletto il 20/09/2020 ed è entrato in carica il 22/09/2020.