Francesco Mario Peddio Sindaco di Gadoni
Francesco Mario Peddio nasce il 07/05/1971 a Desulo (Nu), è Sindaco di Gadoni, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
NU
Nuoro
Sardegna
Francesco Mario Peddio nasce il 07/05/1971 a Desulo (Nu), è Sindaco di Gadoni, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
Francesco Carta nasce il 18/06/1976 a Sorgono (Nu), è Sindaco di Ortueri, eletto il 16/06/2019 ed è entrato in carica il 17/06/2019.
Rita Zaru nasce il 07/07/1967 a Francia, è Sindaco di Noragugume, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Francesco Columbu nasce il 24/10/1970 a Ollolai (Nu), è Sindaco di Ollolai, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Pietro Zedda nasce il 04/11/1966 a Tiana (Nu), è Sindaco di Tiana, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Giuseppe Ciccolini nasce il 22/01/1980 a Ozieri (Ss), è Sindaco di Bitti, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 14/06/2022.
Salvatore Bartolomeo Marras nasce il 23/08/1959 a Meana Sardo (Nu), è Sindaco di Meana Sardo, eletto il 28/05/2023 ed è entrato in carica il 29/05/2023.
Angela Testone nasce il 17/06/1950 a Dorgali (Nu), è Sindaco di Dorgali, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 12/10/2021.
Franco Saba nasce il 03/06/1965 a Ottana (Nu), è Sindaco di Ottana, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 13/11/2020.
Ilenia Vacca nasce il 25/06/1985 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Ovodda, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
Giovanna Porcu nasce il 16/04/1979 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Orune, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 12/06/2022.
Salvatore Ghisu nasce il 17/04/1961 a Borore (Nu), è Sindaco di Borore, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
Gian Luigi Farris nasce il 26/07/1962 a Belgio, è Sindaco di Siniscola, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.