Alessandro Luche Sindaco di Loculi
Alessandro Luche nasce il 15/04/1976 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Loculi, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
NU
Nuoro
Sardegna
Alessandro Luche nasce il 15/04/1976 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Loculi, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
Giovanni Cristian Melis nasce il 01/01/1974 a Carbonia (Ca), è Sindaco di Desulo, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Maria Maddalena Agus nasce il 03/08/1969 a Olzai (Nu), è Sindaco di Olzai, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 25/10/2020.
Salvatore Ruiu nasce il 21/06/1960 a Posada (Nu), è Sindaco di Posada, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Sebastiano Antioco Congiu nasce il 19/09/1967 a Oliena (Nu), è Sindaco di Oliena, eletto il 28/05/2023 ed è entrato in carica il 30/05/2023.
Pasquale Mereu nasce il 28/03/1954 a Orgosolo (Nu), è Sindaco di Orgosolo, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
Riccardo Uda nasce il 17/04/1967 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Macomer, eletto il 28/05/2023 ed è entrato in carica il 30/05/2023.
Maurizio Sirca nasce il 13/04/1980 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Sarule, eletto il 09/06/2024 ed è entrato in carica il 09/06/2024.
Alessandro Corona nasce il 12/04/1974 a Sorgono (Nu), è Sindaco di Atzara, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Costantino Tidu nasce il 08/04/1952 a Teti (Nu), è Sindaco di Teti, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 13/06/2022.
Pierpaolo Sau nasce il 08/11/1962 a Tonara (Nu), è Sindaco di Tonara, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Benedetto Pitzeri nasce il 19/03/1958 a Austis (Nu), è Sindaco di Austis, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Luciano Barone nasce il 02/05/1972 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Mamoiada, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 14/11/2020.
Luigi Cadau nasce il 16/04/1974 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Lei, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 10/11/2020.
Francesco Manconi nasce il 14/10/1949 a Bolotana (Nu), è Sindaco di Bolotana, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 25/06/2022.
Davide Cualbu nasce il 20/05/1981 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Lodine, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 12/06/2022.
Daniela Falconi nasce il 09/10/1977 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Fonni, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 10/10/2021.
Marco Ziranu nasce il 31/08/1973 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Orani, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.
Silvia Cadeddu nasce il 20/12/1965 a Svizzera, è Sindaco di Birori, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 12/11/2020.
Francesco Caggiari nasce il 07/08/1961 a Bortigali (Nu), è Sindaco di Bortigali, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Antonio Serafino Doneddu nasce il 27/06/1957 a Osidda (Nu), è Sindaco di Osidda, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Francesco Zedde nasce il 09/03/1964 a Sorgono (Nu), è Sindaco di Sorgono, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 16/06/2022.
Luca Monne nasce il 18/12/1994 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Onifai, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 26/10/2020.
Salvatore Lai nasce il 10/06/1946 a Vittoria (Rg), è Sindaco di Gavoi, eletto il 25/10/2020 ed è entrato in carica il 25/10/2020.
Francesco Scanu nasce il 13/03/1963 a Cagliari (Ca), è Sindaco di Sindia, eletto il 28/05/2023 ed è entrato in carica il 29/05/2023.
Mario Calia nasce il 15/07/1959 a Lula (Nu), è Sindaco di Lula, eletto il 12/06/2022 ed è entrato in carica il 12/06/2022.
Giovanni Muroni nasce il 25/12/1974 a Nuoro (Nu), è Sindaco di Dualchi, eletto il 10/10/2021 ed è entrato in carica il 11/10/2021.