Giuseppe Galluzzo Consigliere Sicilia
Giuseppe Galluzzo Consigliere Sicilia In carica dal 10/11/2022 Liste di appartenenza: Fratelli D'italia Con Giorgia Meloni
Giuseppe Galluzzo Consigliere Sicilia In carica dal 10/11/2022 Liste di appartenenza: Fratelli D'italia Con Giorgia Meloni
Dario Daidone Letterio Consigliere Sicilia In carica dal 10/11/2022 Liste di appartenenza: Fratelli D'italia Con Giorgia Meloni
Nicolo' Catania Consigliere Sicilia In carica dal 10/11/2022 Liste di appartenenza: Fratelli D'italia Con Giorgia Meloni
Alessandro Arico' Consigliere Sicilia In carica dal 10/11/2022 Liste di appartenenza: Fratelli D'italia Con Giorgia Meloni
Fabrizio Ferrara Consigliere Sicilia In carica dal 10/11/2022 Liste di appartenenza: Fratelli D'italia Con Giorgia Meloni
Giuseppe Sebastiano Catania Consigliere Sicilia In carica dal 10/11/2022 Liste di appartenenza: Fratelli D'italia Con Giorgia Meloni
Lanfranco Sette nasce il 19/10/1969 a Latisana (Ud), è Sindaco di Latisana, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.
Andrea Delle Vedove nasce il 02/08/1967 a Pordenone (Pn), è Sindaco di Cordenons, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 05/10/2021.
Roberto Dipiazza nasce il 01/02/1953 a Aiello Del Friuli (Ud), è Sindaco di Trieste, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 20/10/2021.
Mauro Steccati nasce il 29/01/1957 a Magnano In Riviera (Ud), è Sindaco di Tarcento, eletto il 03/10/2021 ed è entrato in carica il 04/10/2021.